2010-03-23: Geschäftsanschrift: Dornierstraße 5, 30179 Hannover. Bestellt als Geschäftsführer: Drewes, Oliver, Hannover, *30.10.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Drewes, Heinz, Hannover, *16.04.1940, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-05-12: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Drewes, Oliver, Hannover, *30.10.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-03-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Drewes, Heinz, Hannover, *16.04.1940.