2005-03-09: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Krüger, Witold, Bad Sassendorf, *04.05.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-12-23: Druckerei Führer GmbH, Soest, Doyenweg 11, 59494 Soest. Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Erbfall) beschlossen.
2014-06-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Führer, Friedhelm, Bad Sassendorf, *16.10.1936; Bestellt als Geschäftsführer: Führer, Jutta, Bad Sassendorf, *02.12.1943, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.