2011-08-01: Die Gesellschafterversammlung hat am 17.06.2011 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Hoh, Michael, Singhofen, *12.07.1972, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-02-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Eltges, Jürgen, Kaufmann, Wittlich-Dorf, *21.01.1939. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Hoh, Michael, Wittlich, *12.07.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführerin: Eltges, Christa, Diefenbach, *21.02.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-12-12: Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Vertretung) und § 9 (Gesellschafterversammlung) beschlossen.
2014-12-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Theisen, Richard, Klausen, *13.01.1953.
2021-10-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Hoh, Michael, Wittlich, *12.07.1972. Bestellt als Geschäftsführer: Hoh, Janina, Wittlich, *01.07.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.