2006-10-24: Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Köller, Karl-Heinz, Düsseldorf, *21.09.1943; Nowak, Ingo, Düsseldorf, *04.04.1976, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-02-17: Die Gesellschafterversammlung vom 27.01.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 7 (Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse) sowie 8 (Verfügung über Geschäftsanteile/Vorkaufsrecht), 10 ( Abfindung) und 11 (Tod eines Gesellschafters/Vererbung von Geschäftsanteilen) beschlossen. Geschäftsanschrift: Bublitzer Str. 32, 40599 Düsseldorf.
2009-02-17: Bestellt als Geschäftsführer: Nürrenberg, Klaus, Dormagen, *16.06.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-02-26: Die Gesellschafterversammlung hat am 21.01.2014 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,60 um EUR 435,40 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) entsprechend zu ändern und insgesamt neu zu fassen. 26.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Köller, Karl-Heinz, Düsseldorf, *21.09.1943.