2006-05-26: Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen.
2016-11-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Betz, Andrea, Dülmen, *16.03.1970. Bestellt als Geschäftsführer: Swetlik, Ralf, Münster, *31.12.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.