2008-01-23: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Engel, Ronny..
2008-02-26: Stammkapital: 25.600,00 EUR. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.01.2008 wurden das Stammkapital der Gesellschaft auf 25.2564,59 Euro umgestellt und das Stammkapital um 35.41 Euro auf 25.600,00 Euro erhöht und der Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital), § 5 (Geschäftsführung und Vertretung), § 10 (Einziehung von Geschäftsanteilen), § 13 (Entgelt bei Ausscheiden), § 14 (Befreiung vom Wettbewerbsverbot) und § 15 (Bekanntmachungen) geändert..
2012-03-30: Prokura: 1. Makowski, Günter, *25.06.1976, Würzburg; Einzelprokura. 2. Trauf, Andreas, *11.09.1960, Cottbus, 1; Einzelprokura. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.03.2012 wurde der Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) geändert..