2006-07-14: Bestellt als Geschäftsführer: Schäppi, Peter, Küsnacht (Schweiz), *07.02.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Weiß, Alexandra. Einzelprokura: Bulmaci, Birgit, Köln, *29.08.1964.
2009-07-10: Geschäftsanschrift: Schemkesweg 23-25, 47057 Duisburg. Bestellt als Geschäftsführer: Wrona, Christian, Rheinberg, *06.08.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-04-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Wrona, Christian, Rheinberg, *06.08.1976.