2018-09-25: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Prühßstraße 50, 12105 Berlin
2021-10-25: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Duvan, Muzaffer; Geschäftsführer: 2.
Aytekin, Tayfun, *25.10.1990, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3.
Aytekin, Tolga, *11.12.1999, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen