2018-10-09: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Japs, Lilli, Herford, *04.07.1977.
2019-06-04: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Caspar, Karola, Melle, *12.11.1968.
2020-10-29: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: E & S CNC-Lasertechnik Zweite-Verwaltungs GmbH, Herford , mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: E & S CNC- Lasertechnik Verwaltungs GmbH, Herford (AG Bad Oeynhausen HRB 5809).