2021-06-22: Bestellt als Geschäftsführer: Cucinella, Antonino, Solingen, *20.12.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Steffens, Karl-Heinz, Solingen, *19.05.1949.