2015-12-15: Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Heiningen. Änderung der Geschäftsanschrift: Eitswiesenstraße 1, 73092 Heiningen.
2021-09-02: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Durner, Wolfgang, Süßen, *18.05.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.