2020-01-06: Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Beyer, René, Jena, *18.01.1982; Dunkelberg, Susi, Jena, *29.01.1982, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Persönlich haftende Gesellschafterin: Wolf, Elisabeth, Jena OT Drackendorf, *10.08.1958. Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Wolf, Gunter, Jena OT Drackendorf, *21.04.1953.