2012-07-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Collas, Edmund, Köln, *13.08.1940. Nach Ergänzung des Geburtsdatums von Amts wegen: Geschäftsführer: Collas, Pascal, Köln, *21.08.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-04-30: Änderung zur Geschäftsanschrift: Wesselinger Straße 15, 50999 Köln.