2015-09-15: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Arzberger, Wibke, Falkenstein, *07.08.1969. Bestellt: Geschäftsführer: Arzberger, Jens, Falkenstein/Vogtl., *21.03.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-03-04: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Arzberger, Jens, Falkenstein/Vogtl., *21.03.1967. Bestellt: Geschäftsführer: Arzberger, Wibke, Falkenstein/Vogtl., *07.08.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.