2019-03-25: Geschäftsführer: 3. Liebau, Jost, *24.08.1966, Westerhorn; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4. Lübbers, Rimbert, *20.08.1970, Halstenbek; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Prokurist: 1. Liebau, Jost; Nicht mehr Prokurist: 2. Lübbers, Rimbert
2020-07-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Ahrend, Jochen.