2007-05-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Christ, Dieter, Brigachtal, *29.04.1941. Einzelprokura: Gauff, Eva, Niedereschach, *28.12.1956.
2007-12-10: Bestellt als Geschäftsführer: Christ, Hans Dieter, Villingen-Schwenningen, *29.04.1941, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-04-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Seeger, Werner, Villingen-Schwenningen, *11.01.1953.