2008-01-23: ECOVIN Weinwerbe-GmbH, Oppenheim (Oppenheim). Nicht mehr Geschäftsführer: Schürgers, Andrea, Frankfurt am Main, *11.09.1969. Bestellt als Geschäftsführer: Dienhart, Timo, Maring-Noviand, *11.09.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-02-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Schürgers, Andrea, Frankfurt am Main, *11.09.1969. Bestellt als Geschäftsführer: Dienhart, Timo, Maring-Noviand, *11.09.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bertram, Bettina, Nackenheim, *11.06.1974.
2008-10-27: Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 II (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: ECOVIN GmbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Dienhart, Timo, Maring-Noviand, *11.09.1981. Bestellt als Geschäftsführer: Drewitz, Götz, Mainz, *14.07.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Bertram, Bettina, geb. Böhm, Nackenheim, *11.06.1974.
2009-10-14: Bestellt als Geschäftsführer: Dejas, Ralph, Trier, *02.08.1972, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Drewitz, Götz, Mainz, *14.07.1967.
2021-09-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Dejas, Ralph, Oppenheim, *02.08.1972. Bestellt als Geschäftsführerin: Neuber, Petra Johanna, Dienheim, *09.07.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat eine geänderte Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum Handelsregister Mainz eingereicht.