2007-09-14: Bestellt als Geschäftsführer: Lachnit, Joachim, Kamp-Lintfort, *06.06.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bröker, Horst.
2019-02-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Brauer, Dirk, Kaufmann, Kamp-Lintfort. Bestellt als Geschäftsführer: Lachnit, Stephan, Kamp-Lintfort, *10.07.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.