2018-04-16: Firma: Brillant 2914. GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: c/o VRB Vorratsgesellschaften GmbH, Friedrichstraße 133, 10117 Berlin; Gegenstand: Die Verwaltung eigenen Vermögens. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Borcherdt, Antje, *27.08.1968, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 07.03.2018
2018-10-05: Firma: EDF Distributed Solutions GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: c/o EDF EN Deutschland GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 38-40, 25421 Pinneberg; Gegenstand: Entwicklung, Besitz und Betrieb elektrischer Speicher. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Borcherdt, Antje; Geschäftsführer: 2.
Anceau, Géraldine, *02.02.1978, Rueil-Malmaison/Frankreich; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3.
Belloy, Frédéric, *15.06.1977, Boulogne Billancourt/Frankreich; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.08.2018 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
2018-12-12: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: c/o EDF Deutschland GmbH, Georgenstraße 21, 10117 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Anceau, Géraldine; Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Belloy, Frédéric; Geschäftsführer: 4.
Voß, Jan, *21.08.1966, Tönning; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-09-26: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Voß, Jan; Geschäftsführer: 5.
Francois, Clotaire, *28.07.1971, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-10-10: Änderung zu Nr. 5: die Berichtigung des Vornamens betreffend; Geschäftsführer: François, Clotaire, *28.07.1971, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-02-17: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 94, 10117 Berlin
2022-03-23: Firma: EDF Renewables Storage Deutschland GmbH; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.03.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .