2015-10-09: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Bayer, Hanna Lore, Niederwallmenach, *28.06.1937.
2017-07-06: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Bayer, Ulrich, Niederwallmenach, *04.08.1959.
2017-07-06: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Bayer, Herbert, Niederwallmenach. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Bayer, Ulrich, Niederwallmenach, *04.08.1959, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.