2012-03-27: Bestellt als Geschäftsführer: Weidle, Stefan, Gestratz, *10.04.1984. Nicht mehr Geschäftsführer: Eggert, Ferdinand, Oberstadion, *17.07.1938. Prokura erloschen: Eggert, Adelheid, Oberstadion, *25.11.1945. Einzelprokura: Kaufmann, Günther, Emerkingen, *29.12.1964.
2013-11-19: Bestellt als Geschäftsführer: Kaufmann, Günther, Emerkingen, *29.12.1964. Nicht mehr Geschäftsführer: Weidle, Stefan, Gestratz, *10.04.1984. Einzelprokura: Kaufmann, Peter, Emerkingen, *23.01.1987. Prokura erloschen: Kaufmann, Günther, Emerkingen, *29.12.1964.
2014-09-12: Die Gesellschafterversammlung vom 06.08.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 4.000,00 EUR auf 30.000,00 EUR erhöht. Gegenstand geändert; nun: Durchführung von Maschinenbau- und Stahlbauarbeiten einschließlich der Herstellung und Montage von Stahlhallen sowie von beweglichen Gebäude- und/oder Anlagensystemen, der Vertrieb solcher Erzeugnisse einschließlich der investitionsbezogenen Kundenberatung und technischen Betreuung. Stammkapital nun: 30.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
2016-03-10: Bestellt als Geschäftsführer: Rauschenberger, Florian, Munderkingen, *05.04.1984.
2018-07-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Rauschenberger, Florian, Munderkingen, *05.04.1984.
2019-02-28: Bestellt als Geschäftsführer: Kaufmann, Peter, Munderkingen, *23.01.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kaufmann, Günther, Emerkingen, *29.12.1964. Einzelprokura: Kaufmann, Günther, Emerkingen, *29.12.1964.