2005-06-29: Bestellt als Geschäftsführer: Tews, Arno Alfred, Meschede, *02.12.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-04-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Obwieser, Ludwig, Pill/Österreich, *09.11.1946. Bestellt als Geschäftsführer: Mag. Tiefenbacher, René, Stans/Österreich, *31.10.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-01-10: Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 3.000.000,00 EUR auf 4.900.000,00 EUR beschlossen.
2007-09-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Tews, Arno Alfred, Meschede, *02.12.1960.
2008-03-26: Bestellt als Geschäftsführer: Borghardt, Klaus-Peter, Lüdenscheid, *25.11.1956, einzelvertretungsberechtigt.
2012-03-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Mag. Tiefenbacher, René, Stans/Österreich, *31.10.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Henle, Thomas Philipp, Bad Abbach, *29.07.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-01-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Henle, Thomas Philipp, Bad Abbach, *29.07.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Böchzelt, Axel, Klagenfurt, *26.08.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-09-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Borghardt, Klaus-Peter, Lüdenscheid, *25.11.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Leenen, Helmut, Goch, *29.04.1964, einzelvertretungsberechtigt.
2019-02-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Leenen, Helmut, Goch, *29.04.1964. Bestellt als Geschäftsführer: Kuhrt, Andreas, Erbach, *16.02.1968, einzelvertretungsberechtigt.
2019-04-08: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schramm, Thorsten, Arnsberg, *25.06.1973.