2022-03-28: Ausgeschieden: Vorstand: Robben, Harald, Laufach, *21.01.1960; Werner, Matthias, Laufach, *17.08.1959. Bestellt: Vorstand: Mann, Clemens, Laufach, *07.05.1983.Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Aschaffenburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.