2005-12-22: Bestellt: Geschäftsführer: Karsch, Klaus, Thalheim, *28.09.1956, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Karsch, Klaus, Thalheim, *28.09.1956.
2007-02-15: Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2006 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 170.000,00 EUR auf 200.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neues Stammkapital: 200.000,00 EUR.
2012-11-08: Bestellt: Geschäftsführer: Ehrmann, Michael Wolfgang, Nagold, *12.09.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.