2014-02-24: Bestellt als Geschäftsführer: Eisele, Andreas, Donzdorf, *25.01.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Eisele, Eberhard, Fliesenlegermeister, Süßen.
2015-03-02: Die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 64.000,00 EUR herabgesetzt. Gegenstand geändert; nun: Betrieb eines Fliesenfachgeschäfts. Stammkapital nun: 64.000,00 EUR.