2019-02-05: Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 sowie weitere Änderungen in den §§ 3 (Stammkapital, Stammeinlagen), 5 (Geschäftsführung, Vertretung), 13 (Verfügung über Geschäftsanteile), 15 (Abfindung) und 18 (Gründungskosten; gestrichen) beschlossen. Neue Firma: EKC GmbH. Bestellt als Geschäftsführer: Sieg, Kai-Uwe, Hungen, *10.08.1970, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Sieg, Kai-Uwe, Hungen, *10.08.1970.
2022-03-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Sieg, Kai-Uwe, Hungen, *10.08.1970. Einzelprokura: Momberger, Benjamin, Laubach, *11.09.1981.