2009-10-22: Wohnort geändert und Geburtsdatum v.A.w. ergänzt: Geschäftsführer: Dr. Jahn, Hannes, Radebeul, *19.01.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-11-08: Einzelprokura: Dr. Jahn, Ellen, Radebeul, *26.08.1954; Würz, Franziska, Dresden, *21.05.1978.
2014-10-02: Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2014 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro und dessen Erhöhung um 35,41 EUR auf 25.600,00 EUR und die Neufassung des Gesellschaftsvertrags beschlossen. Neuer Gegenstand: Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Export von Maschinenbauerzeugnissen, Geräten und Anlagen, insbesondere von Werkzeug- und Sondermaschinen, Automatisierungseinrichtungen, Montageautomaten, Förderanlagen, Vorrichtungen, Meß- und Prüfgeräten sowie Rundtaktautomaten und der für diese Erzeugnisse, Geräte und Anlagen benötigte Software. Neues Stammkapital: 25.600,00 EUR.
2016-01-29: Die Gesellschafterversammlung vom 26.01.2016 hat die Änderung des § 1 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Sitz: Freital. Geschäftsanschrift: Dresdner Str. 172, 01705 Freital.
2016-09-22: Bestellt: Geschäftsführer: Würz, Franziska, Radebeul, *21.05.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Würz, Franziska, Dresden, *21.05.1978.
2021-10-08: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Jordan, Tobias, Dresden, *05.10.1988; Wölfl, Georg, Dresden, *04.02.1983; Würz, Janko, Radebeul, *06.11.1978.