2012-10-04: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dörre, Hannelore, Heidenau, *01.10.1950. Bestellt: Geschäftsführer: Mitschke, Annegret, Dresden, *06.05.1979, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-14: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mitschke, Annegret, Dresden, *06.05.1979. Bestellt: Geschäftsführer: Heimann, Sandra, Dresden, *10.06.1987, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Heimann, Sandra, Dresden, *10.06.1987.
2021-11-09: Bestellt: Geschäftsführer: Mitschke, Annegret, Dresden, *06.05.1979, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Heimann, Sandra, Dresden, *10.06.1987. Familienname geändert, nun Einzelprokura: Cremer, Jana, Dresden, *08.03.1972.