2005-12-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Volkert, Ulrich, Herne;Herkenberg, Wolfgang, Wuppertal. Geschäftsführer: Freudenberger, Dietrich, Dortmund, *02.11.1942; Tschersich, Conrad, Ennepetal, *24.10.1961.
2006-02-16: Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen.
2010-07-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Freudenberger, Dietrich, Dortmund, *02.11.1942. Bestellt als Geschäftsführer: Ronge, Joachim, Münster, *08.11.1951. .
2010-07-28: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-07-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Meys, Werner, Essen, *12.07.1950.
2014-12-15: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Zisowski, Thorsten, Bochum, *30.01.1967.
2019-09-12: Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 , § 9 (Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates), § 10 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), § 12 (Jahresabschluss), § 13 (Bekanntmachungen), § 15 (Transparenz), § 16 (Salvatorische Klausel) und § 17 (Gründungsaufwand) beschlossen. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-07-19: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.