2015-11-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Reinhardt, Klaus, Erfurt, *07.10.1938. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Reinhardt, René, Gierstädt, *02.07.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Reinhardt, Doreen, Gierstädt, *15.11.1974.