2007-02-05: Bad Vilbel). Gesamtprokura gemeinsam mit der E.K.S. Transport-Beton Verwaltungsgesellschaft mbH oder einem anderen Prokuristen: Breuer, Ralf Christian, Friedberg (Hessen), *15.09.1969.
2007-02-12: Bad Vilbel). Geburtsdatum berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit der E.K.S. Transport-Beton Verwaltungsgesellschaft mbH oder einem anderen Prokuristen: Breuer, Ralf Christian, Friedberg (Hessen), *15.09.1968.
2009-11-02: Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Str. 40, 61118 Bad Vilbel. Jeweils zwei persönlich haftende Gesellschafter vertreten gemeinsam. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Persönlich haftende Gesellschafterin: E.K.S. Transportbeton Verwaltungsgesellschaft m.b.H, Bad Vilbel (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 71254), einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Englert, Hans-Peter, Bad Vilbel, *06.06.1962; Krieger, Wolfgang, Heidelberg, *01.01.1955, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen persönlich haftenden Gesellschafter; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-10-15: Neuer Sitz: Frankfurt am Main. Geschäftsanschrift: Josef-Eicher-Straße 7, 60437 Frankfurt am Main. Personenbezogene Daten geändert, nun: Persönlich haftende Gesellschafterin: E.K.S. Transport - Beton Verwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 71254), einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Sitz ist nach Frankfurt am Main verlegt.
2020-07-02: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Krieger, Wolfgang, Heidelberg, *01.01.1955. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Krieger, Michael, Neckarsteinach, *09.12.1988, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen persönlich haftenden Gesellschafter; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.