2016-05-13: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.04.2016. Geschäftsanschrift: c/o SOFORT-Gesellschaften ! AG, Schillerstr. 47-49, 22767 Hamburg. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung des eigenen Vermögens. Stammkapital: 60,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Gronemeier, Ole, Hamburg, *04.04.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-12-21: Änderung der Geschäftsanschrift: Ferdinand-Sommer-Str. 14, 08543 Pöhl OT Jocketa. Bestellt: Geschäftsführer: Wolfrum, Frank, Pöhl OT Jocketa, *02.06.1963, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gronemeier, Ole, Hamburg, *04.04.1969.
2018-01-10: Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2017 hat die Änderung der §§ 2 , 3 (Stammkapital) sowie 4 (Geschäftsführung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Änderung der Geschäftsanschrift: Königstr. 5, 01097 Dresden. Neuer Gegenstand: Verwaltung von eigenem Anlagevermögen (keine Tätigkeiten nach § 34 f GewO), Verwaltung eigener Immobilien (keine Tätigkeiten nach § 34 c GewO), Consulting (keine Rechts- und Steuerberatung), An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen und Maschinen.