2016-01-11: Die Gesellschafterversammlung hat am 18.12.2015 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,60 um EUR 235,40 auf EUR 25.800,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 zu ändern. 25.800,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Stamm, Axel, Kerken, *12.08.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Habenicht, Roland.
2017-12-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Lieser, Udo, Dipl.Ing, Krefeld, *07.03.1958.