2007-09-07: Die Gesellschafterversammlung hat am 24.02.2007 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 870,81 auf EUR 52.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlage), § 7 (Gesellschafterversammlung), § 10 (Gewinnverteilung, Gewinnausschüttung), § 11 (Abtretung von Geschäftsanteilen) und § 14 (Erbfolge) zu ändern.
2007-09-07: Bestellt als Geschäftsführer: Jeske, Markus, Hude, *28.11.1970.
2011-01-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Jeske, Kurt, Mechanikermeister, Ganderkesee. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bähner, Nicole, Ganderkesee, *10.06.1973.