2007-12-04: Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt:; Geschäftsführer:; Gehrhardt, Günter, *28.02.1947, Brandenburg an der Havel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Geschäftsführer: Gehrhardt, Katja, *13.06.1976, Groß Kreutz(Havel) OT Schenkenberg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten.
2013-02-05: Die inländische Geschäftsanschrift: Friedrich-Franz-Straße 19, 14770 Brandenburg an der Havel. Nicht mehr Geschäftsführer: Gehrhardt, Katja