2011-09-07: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 17.08.2011 mit Änderung vom 01.09.2011. Geschäftsanschrift: Kleiner Burstah 12, 20457 Hamburg. Gegenstand: Personalmanagement und Vermittlung von seefahrendem Personal, insbesondere aus Äthiopien. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Molzahn, Jörg, Hamburg, *15.07.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-11-15: Bestellt Geschäftsführer: Shwartz, Pinhas, Hamburg, *17.06.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-05-30: Einzelprokura: Meirson, Shai, Ein Ayala / Israel, *26.07.1967.
2013-12-13: Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: EMA Marine GmbH. Bestellt Geschäftsführer: Gierga, Carsten, Hamburg, *25.02.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-08-20: Prokura erloschen Meirson, Shai, Ein Ayala / Israel, *26.07.1967.
2015-08-25: Einzelprokura: Field, Marcus Campbell, Escheburg, *01.05.1966.
2015-09-01: Änderung zur Geschäftsanschrift: Hohe Bleichen 11, 20354 Hamburg.
2017-01-16: Ausgeschieden Geschäftsführer: Gierga, Carsten, Hamburg, *25.02.1966; Shwartz, Pinhas, Hamburg, *17.06.1957. Bestellt Geschäftsführer: Cohen, Elan Aaron, Rockville, Maryland, 20850 / Vereinigte Staaten, *23.04.1988, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.