2014-01-16: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 18.03.2013. Geschäftsanschrift: An der Bundesstraße 2, 21447 Handorf. Gegenstand: Industriemontagen jeder Art sowie der Betrieb eines Autoscooters und aller damit in Zusammenhang stehender Tätigkeiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Bestellt als Geschäftsführer: Frank, Michael, Handorf, *01.04.1978.
2014-05-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Frank, Michael, Handorf, *01.04.1978. Bestellt als Geschäftsführer: Frank, Peter, Hamburg, *01.09.1948.
2016-02-24: Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und § 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Winsen sowie die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Winsen . Geschäftsanschrift: Dieselstraße 2, 21423 Winsen . Neuer Unternehmensgegenstand: Industriemontagen jeder Art und alle damit in Zusammenhang stehende Tätigkeiten.
2017-06-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Frank, Peter, Hamburg, *01.09.1948. Bestellt als Geschäftsführer: Frank, Michael, Handorf, *01.04.1978.
2019-03-20: Von Amts wegen gemäß § 395 FamFG gelöscht, nun nicht mehr Geschäftsführer: Frank, Michael, Handorf, *01.04.1978.
2020-01-07: Durch Beschluss des Amtsgerichts Lüneburg (56 IN 45/19) vom 19.12.2019 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.