2008-10-10: EMIS ENERGY GmbH, Lübbenau/Spreewald(Neckarsulmer Straße 3-5, 03222 Lübbenau/Spreewald). Änderung zu Nr. 1:; Geschäftsführer:; Müller, André; Geschäftsführer:; 2. Perschk, Eberhard, *01.07.1955, Lübbenau/Spreewald; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2010-03-12: EMIS ENERGY GmbH, Lübbenau/Spreewald, Neckarsulmer Straße 3-5, 03222 Lübbenau/Spreewald. Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Müller, AndréProkura: 1. Herrmann, Norman, *02.07.1980, Lübbenau/Spreewald; Einzelprokura.
2014-03-31: Rechtsverhaeltnis: Der mit der EMIS Electrics GmbH (Amtsgericht Cottbus HRB 6491 CB) bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 25.02.2014 im Abschnitt II geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom selben Tag zugestimmt
2015-02-25: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Herrmann, Norman
2015-08-25: Vorstand: Geschäftsführer: 3.
Perschk, Christopher, *21.08.1985, Lübbenau/Spreewald; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen