2022-01-03: Bestellt: Geschäftsführer: Rentzsch, Kevin, Freital, *04.01.1995, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Schurig, André, Dresden, *18.06.1974. Einzelprokura: Schmidt, Julia, Dresden, *11.07.1991.