2019-11-28: Firma: EMM EU Malaria Managementgesellschaft Berlin mbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Bundesallee 210, 10719 Berlin; Gegenstand: Die Übernahme der Geschäftsführung als persönlich haftende Gesellschafterin der EMF EU Malaria Fonds Berlin GmbH & Co. KG sowie der EMII EU Malaria Institutional Investors Berlin GmbH & Co. KG, jeweils mit Sitz in Berlin , die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte sowie die Förderung des Unternehmenszwecks der vorgenannten Kommanditgesellschaften innerhalb ihres Unternehmensgegenstandes. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Harr, Torsten, *14.04.1967, Berlin; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 25.11.2019
2020-01-31: Firma: EMM EU Malaria Fund Berlin Managementgesellschaft mbH; Gegenstand: Die Übernahme der Geschäftsführung als persönlich haftende Gesellschafterin der EMF EU Malaria Fund Berlin GmbH & Co. KG sowie der EMII EU Malaria Fund Berlin Institutional Investors GmbH & Co. KG, jeweils mit Sitz in Berlin , die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte sowie die Förderung des Unternehmenszwecks der vorgenannten Kommanditgesellschaften innerhalb ihres Unternehmensgegenstandes. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 10 (Gesellschafterversammlung).
2020-03-26: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2020-05-25: Prokura: 1.
Dastig, Martin, *08.01.1973, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 2.
Liesegang, Thomas, *17.06.1974, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2020-09-23: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2021-03-16: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Liesegang, Thomas
2021-05-31: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.04.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 7 .
2021-06-10: Änderung zu Nr. 2: Vertretungsbefugnis nunmehr: Geschäftsführer: Keller, Holm; mit der Befugnis die Gesellschaft mit dem Geschäftsführer Torsten Harr zu vertreten; Geschäftsführer: 3.
Sonnenberg, Stefan, *21.09.1964, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft mit dem Geschäftsführer Torsten Harr zu vertreten
2021-07-19: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Keller, Holm
2022-01-20: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .