2008-11-07: LIMITED SIRKETI (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach türkischem Recht). Satzung vom 14.11.1997. Geschäftsanschrift: Joditzer Weg 12, 95030 Hof. Zweigniederlassung der EMRE INSAAT OTOMOTIV PAZARLAMA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI mit dem Sitz in Ankara, Türkei (Handelsregister Ankara Nr. 133807). Gegenstand des Unternehmens: Erbringung von Bauleistungen jeglicher Art; Herstellung, An- und Verkauf, Export und Import von Baumaterialien jeder Art; An- und Verkauf, Export und Import von Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen jeder Art nebst Ersatzteilen hierzu; An- und Vermietung von Ersatzteilen für Fahrzeuge jeglicher Art; Instandsetzung, Montage und Erbringung von diesbezüglichen Serviceleistungen; Eröffnung von Geschäften, Super- und Großmärkten im In- und Ausland zur Vermarktung von dauerhaften und nicht dauerhaften Gütern jederArt bzw. die Beteiligung an Solchen. Stammkapital: 500.000.000,00 TRL. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Demirci, Mustafa, Ankara/Türkei, *01.09.1972; Ipek, Levent, Ankara/Türkei, *30.11.1977, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2010-02-19: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Demirci, Mustafa, Ankara/Türkei, *01.09.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung: Ipek, Ahmet, Ankara/Türkei, *30.11.1950.
2013-11-04: Prokura erloschen: Ipek, Ahmet, Ankara/Türkei, *30.11.1950. Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung: Korap, Remzi, München, *02.02.1964.
2014-09-11: Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung: Göcen, Enver, München, *17.11.1965.
2015-11-24: Das Stammkapital der Hauptniederlassung ist geändert. 30.000,00 TRY.
2018-12-28: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Ascher Straße 46 a, 95028 Hof.
2019-04-16: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Din, Fehmi, Nürnberg, *01.08.1968.
2021-02-25: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Musmul, Kenan, Geislingen, *20.10.1963.