2018-01-22: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schulz, Dieter, Gräfenhainichen. Geburtsdatum von Amts wegen ergänzt, nun: Geschäftsführer: Müller, Harald, Gräfenhainichen, *07.06.1948, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-09: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Geändert, nun: Liquidator: Müller, Harald, Gräfenhainichen, *07.06.1948, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2022-03-17: Die Liquidation ist beendet. Die Firma ist erloschen.