2006-12-11: Die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2006 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 2.435,41 EUR und die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Dabei wurde geändert: Stammkapital. Neues Stammkapital: 28.000,00 EUR. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Endras, Hans sen., Speditionskaufmann, Kempten. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Endras, Hans Friedrich, Kempten (Allgäu), *01.02.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Endras, Wilhelm Georg, Kempten (Allgäu), *05.06.1968.