2007-05-14: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 17.01.2007. Gegenstand: Erbringung von Ingenieurleistungen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: Prof. Dr. Engelsmann, Stephan, Stuttgart, *06.07.1964; Dr. Peters, Stefan, Stuttgart, *29.05.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-08-19: Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Nr. VII (Gesellschafterversammlung) beschlossen.
2019-05-31: Bestellt als Geschäftsführer: Dengler, Christoph, Stuttgart, *26.11.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-08-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Witt, Andreas Bernd, Stuttgart, *05.06.1970.
2021-12-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fischer, Christian, Graz / Österreich, *14.04.1987.
2022-02-17: Neue Geschäftsanschrift: Mörikestraße 1, 70178 Stuttgart.