2005-01-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Ramualdo, Manuel Nunes, Viersen, *28.02.1969. Neuer Geschäftsführer: Prinzensing, Rainald, Tönisvorst, *26.08.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Schöll, André, Meerbusch, *03.02.1968.
2009-08-06: . Nicht mehr Geschäftsführer: Prinzensing, Rainald. Bestellt als Geschäftsführer: Schöll, André, Meerbusch, *03.02.1968; Vogt, Anja, Klotten, *17.02.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Schöll, André, Meerbusch, *03.02.1968.