2017-06-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Münch, Bruno, Limbach, *19.03.1953.
2019-12-30: Der zwischen der Gesellschaft und der "Linus Bopp Leuchten GmbH", Limbach am 13.08.1991 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde am 17.12.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 17.12.2019 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.