2014-10-17: Name der Firma: ESKA Orthopaedic Handels GmbH; Sitz der Firma: Sitz/Niederlassung: Lübeck; Geschäftsanschrift: Osterweide 2 c, 23562 Lübeck; Gegenstand: Die Entwicklung und der Vertrieb von Implantaten und anderen medizinischen Erzeugnissen. Kapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. Geschäftsführer: 1. Ahlers, Lars-Oliver, *27.04.1970, Geesthacht; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2. Dr. Grundei, Hans, *03.09.1943, Lübeck; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 12.09.2014
2016-08-08: Vorstand: Geschäftsführer: 3.
Matthiesen, Johann, *17.07.1948, Stockelsdorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-08-25: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Grundei, Hans
2016-10-18: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Ahlers, Lars-Oliver; Geschäftsführer: 4.
Dr. Grundei, Hans, *03.09.1943, Lübeck; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-11-01: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Dr. Grundei, Hans
2021-01-26: Vorstand: Geschäftsführer: 5.
Dr. Grundei, Hans, *03.09.1943, Lübeck; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-07-21: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Osterweide 2, 23562 Lübeck
2022-05-16: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Matthiesen, Johann; Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Dr. Grundei, Hans
2022-05-16: Vorstand: Geschäftsführer: 6.
Dr. Grundei, Hans, *03.09.1943, Lübeck; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Sperling, Sascha, *10.10.1979, Ratzeburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen