2005-05-24: Nicht mehr Vorstand: Mohrbacher, Jochen, Waldmohr, *19.09.1967.
2005-10-19: Nicht mehr Vorstand: Kappel, Ulrich, Assistent für Computer- und Automatisierungstechnik, Waldmohr, *24.02.1961; Schweitzer, Markus, Dipl.-Ingenieur, Eppelborn, *10.07.1964.
2008-07-08: Nicht mehr Vorstand: Emser, Matthias, Elektroingenieur, Kirkel.
2008-10-08: Der Vorstand der Gesellschaft hat eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht (§ 106 AktG).
2009-04-24: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Drees, Claudia, Rammelsbach, *03.09.1975. Geschäftsanschrift: Julius-Probst-Straße 1, 66459 Kirkel.
2010-01-05: Die Hauptversammlung vom 12.11.2009 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Handel mit Hardware und Software sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen; die Erbringung von Beratungs- und allgemeinen Dienstleistungen in Bezug auf EDV - Systeme, Unternehmensorganisation und Unternehmensverwaltung; die Verwertung eigener Marken und sonstiger Schutzrechte durch Lizenzverträge. Nicht mehr Vorstand: Finkler, Winfried jun., Techniker, Saarbrücken, *29.11.1968; Schreiber, Michael, Informatiker, Spicheren/Frankreich, *11.05.1961. Bestellt als Vorstand: Schweitzer, Markus, Eppelborn, *10.07.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Holdmann, Nina, Bexbach, *17.08.1982; insoweit Prokura auch geändert bei: Drees, Claudia, Rammelsbach, *03.09.1975.
2010-01-18: .Der Vorstand der Gesellschaft hat eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht (§ 106 AktG).
2010-09-17: Die Hauptversammlung vom 27.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 27.08.2011 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 70.250,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2010/I). Prokura erloschen: Holdmann, Nina, Bexbach, *17.08.1982.
2010-10-19: Der Vorstand der Gesellschaft hat eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht (§ 106 AktG).
2010-12-09: Nicht mehr Vorstand: Schweitzer, Markus, Eppelborn, *10.07.1964. Bestellt als Vorstand: Drees, Claudia, Kusel, *03.09.1975. Ihre Prokura ist erloschen.