2016-02-18: Bestellt als Geschäftsführer: Mareth, Michael, Fernwald-Annerod, *12.12.1965.
2016-11-10: Bestellt als Geschäftsführer: Formentini, Thierry Rolland, Buseck, *10.12.1970.
2016-11-29: Mit der "Fresenius Medical Care GmbH", Bad Homburg v. d. Höhe wurde am 31.10.2016/03.11.2016 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 22.11.2016 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2017-04-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Frei, Thomas, Sandhausen, *13.01.1958.
2018-06-25: Bestellt als Geschäftsführer: Klotz, Gunther, Bad Homburg v. d. Höhe, *01.01.1965.
2018-08-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Mareth, Michael, Fernwald-Annerod, *12.12.1965.
2019-03-04: Bestellt als Geschäftsführer: Kiene, Marco, Kronberg, *17.03.1971. Nicht mehr Geschäftsführer: Klotz, Gunther, Bad Homburg v. d. Höhe, *01.01.1965.
2019-06-05: Neue Geschäftsanschrift: Im Schuhmachergewann 15, 69123 Heidelberg. Bestellt als Geschäftsführer: Heber, Armin, Oberursel/Ts, *20.09.1979. Nicht mehr Geschäftsführer: Formentini, Thierry Rolland, Buseck, *10.12.1970.