2011-09-27: Änderung zur Geschäftsanschrift: Thiewall 6, 31785 Hameln.
2018-06-20: Bestellt als Geschäftsführer: Hucke, Andreas, Hameln, *09.07.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Niehage, Friedrich, Diplom-Mathematiker, Aerzen.